Haupt- und Finanzausschuss (bis 31.12.1999) | | | |
Rat der Gemeinde Eitorf | 04.12.2023 | Letzte Sitzung: 04.12.2023 | | |
Hauptausschuss | 20.11.2023 | Letzte Sitzung: 20.11.2023 | | |
Ausländerbeirat (01.01.1990-20.10.2009) | 17.09.2009 | Letzte Sitzung: 17.09.2009 | | |
Ausschuss für Bauen und Sportstätten | 08.11.2023 | Letzte Sitzung: 08.11.2023 | | |
Ausschuss für Bauen und Verkehr (26.10.2009-31.10.2020) | 01.09.2020 | Letzte Sitzung: 01.09.2020 | | |
Ausschuss für Jugend, Integration, Senioren und Soziales (26.10.2009-31.10.2020) | 18.06.2020 | Letzte Sitzung: 18.06.2020 | | |
Ausschuss für Kultur, Sport- und Vereinsleben, Veranstaltungen und Ehrenamt | 22.11.2023 | Letzte Sitzung: 22.11.2023 | | |
Ausschuss für Kultur, Sport, Markt und Kirmes (17.06.2014-31.10.2020) | 26.08.2020 | Letzte Sitzung: 26.08.2020 | | |
Ausschuss für Kultur, Sport, Tourismus und Marketing (26.10.2009-31.05.2014) | 07.05.2014 | Letzte Sitzung: 07.05.2014 | | |
Ausschuss für Planung und Verkehr (01.01.1990-20.10.2009) | 25.08.2009 | Letzte Sitzung: 25.08.2009 | | |
Ausschuss für Planung, Umwelt und Erneuerbare Energien (26.10.2009-31.10.2020) | 02.09.2020 | Letzte Sitzung: 02.09.2020 | | |
Ausschuss für Soziales, Integration, Generationen und Inklusion | 09.11.2023 | Letzte Sitzung: 09.11.2023 | | |
Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz | 07.11.2023 | Letzte Sitzung: 07.11.2023 | | |
Ausschuss für Wirtschaft, Marketing und Tourismus (17.06.2014-31.10.2020) | 05.10.2020 | Letzte Sitzung: 05.10.2020 | | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Marketing, Digitalisierung und Energiewende | 21.11.2023 | Letzte Sitzung: 21.11.2023 | | |
Bauausschuss (01.01.1990-20.10.2009) | 24.08.2009 | Letzte Sitzung: 24.08.2009 | | |
Betriebsausschuss | 27.11.2023 | Letzte Sitzung: 27.11.2023 | | |
Jugend-, Altenhilfe- und Sozialausschuss (01.01.1990-20.10.2009) | 27.08.2009 | Letzte Sitzung: 27.08.2009 | | |
Kultur- und Sportausschuss (01.01.1990-20.10.2009) | 13.05.2009 | Letzte Sitzung: 13.05.2009 | | |
Markt- und Kirmesausschuss (01.01.1990-31.05.2014) | 09.04.2014 | Letzte Sitzung: 09.04.2014 | | |
Personalausschuss | 13.11.2023 | Letzte Sitzung: 13.11.2023 | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | 06.11.2023 | Letzte Sitzung: 06.11.2023 | | |
Schulausschuss | 16.11.2023 | Letzte Sitzung: 16.11.2023 | | |
Umweltausschuss (01.01.1990-20.10.2009) | 25.11.2008 | Letzte Sitzung: 25.11.2008 | | |
Wahlausschuss | 16.06.2021 | Letzte Sitzung: 16.06.2021 | | |
Wahlprüfungsausschuss | 23.08.2021 | Letzte Sitzung: 23.08.2021 | | |
Werksausschuss (01.01.1990-31.12.2005) | 30.11.2005 | Letzte Sitzung: 30.11.2005 | | |
Integrationsrat | 23.11.2023 | Letzte Sitzung: 23.11.2023 | | |
Vergabekommission | | | |
Kulturkommission | | | |
Ältestenrat | | | |
ARGOS mbH (01.01.1990-20.10.2009) | | | |
Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg) - Gesellschafterversammlung | | | |
Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg) - Aufsichtsrat | | | |
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft - Gesellschafterversammlung | | | |
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft - Aufsichtsrat | | | |
Kreissparkasse - Regionalbeirat | | | |
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund | | | |
St.Franziskus-Krankenhaus Eitorf GmbH - Gesellschafterversammlung (01.01.1990-01.07.2012) | | | |
Verein für offene Jugend- und Jugendsozialarbeit Eitorf e.V. | | | |
Volkshochschulzweckverband Rhein-Sieg - Verbandsversammlung | | | |
Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis | | | |
Zweckverband Civitec - Verbandsversammlung | | | |
Trägerverein der biologischen Station für den Rhein-Sieg-Kreis | | | |
Energieagentur Rhein-Sieg e.V. | | | |
Schulkonferenz, stimmberechtigte Vertreter gem. § 61 Abs. 2 SchulG (24.11.2009-01.02.2019) | | | |
Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretung - Hauptausschuss | | | |
Landesintegrationsrat-Mitgliederversammlung | | | |
Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretung - Mitgliederversammlung | | | |
Landesintegrationsrat-Hauptausschuss | | | |